EBRO FOODS, S.A. «...3637383940...» Página 40 de 44 desde 01/07/1988 hasta 02/09/2011 22/09/2000 12:11 EBRO FOODS, S.A. Operaciones y garantías sobre activos La sociedad comunica la aprobación de la venta de 39.000 acciones al portador que representan el total del capital social de la entidad filial Volckaert Pérez Borrás, S.A. a la entidad Dehesa Viveros, S.L. Número de registro: 24795 04/08/2000 17:58 EBRO FOODS, S.A. Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera El Consejo de Administración de la sociedad decidió no establecer un sistema de retribución variable para directivos basado en opciones sobre acciones de la sociedad. Para deshacer la correspondiente cobertura acordada con Argentaria la sociedad ha adquirido 772.601 acciones propias por lo que pasa a tener una autocartera del 1,165% de su capital. Número de registro: 24181 04/08/2000 16:15 EBRO FOODS, S.A. Otras comunicaciones La sociedad comunica en relación con el proyecto de biocarburantes en Castilla León, que se definía equivocadamente Salamanca como lugar de ubicación de la nueva planta. Aún no se ha tomado una decisión sobre la ubicación de la misma y la denominación de la sociedad es "Biocarburantes de Castilla y León, S.A.", en lugar de "Biocarburantes del Duero, S.A." Número de registro: 8260 Relacionado con OC 24113 del 14/08/2007 (12:11) 03/08/2000 11:24 EBRO FOODS, S.A. Operaciones y garantías sobre activos El Consejo de Administración de Azucarera Ebro Agrícolas ha acordado constituir una sociedad, denominada "Biocarburantes del Duero, S.A." participada al 50% por Azucarera Ebro Agrícolas y Abengoa y con un capital social de 10 millones de pesetas. Número de registro: 24113 Relacionado con 24117 del 03/08/2000 (16:18) 26/07/2000 09:04 EBRO FOODS, S.A. Composición del consejo de administración La sociedad comunica las decisiones tomadas por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 25/07/2000. Número de registro: 23947 23/06/2000 10:06 EBRO FOODS, S.A. Otros sobre gobierno corporativo La sociedad remite información sobre el Reglamento del Consejo de Administración y el Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores. Número de registro: 23004 19/05/2000 11:44 EBRO FOODS, S.A. Composición del consejo de administración El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el día 16/05/2000, aceptó la dimisión de miembros de dicho Consejo y nombró un nuevo Consejero. Número de registro: 22305 12/04/2000 18:10 EBRO FOODS, S.A. Información sobre dividendos La Sociedad pagará un dividendo complementario al ejercicio 1998/99 de 44 pesetas brutas por acción, a partir del día 17/04/2000. Número de registro: 6651 11/04/2000 17:38 EBRO FOODS, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales La Junta General convocada para los días 7 y 10 de abril de 2000, en primera y segunda convocatoria respectivamente, se celebró en segunda convocatoria el día 10/04/2000. Número de registro: 21535 24/03/2000 10:03 EBRO FOODS, S.A. Otros Hechos Relevantes Como continuación de la información del día 20/033/2000, la Sociedad remite el informe de los administradores en relación con la propuesta de modificación de los articulos 6º y 7º de los estatutos sociales, relativos al capital social y a las acciones. Número de registro: 21285 Relacionado con 21236 del 21/03/2000 (10:30) Página 40 de 44 «...3637383940...»