CRITERIA CAIXA, S.A.U. «12345...» Página 1 de 6 desde 01/07/1988 hasta 08/10/2017 07/10/2017 10:41 CRITERIA CAIXA, S.A.U. Otros sobre gobierno corporativo La Sociedad informa de su cambio de domicilio social Número de registro: 257115 26/09/2017 18:59 CRITERIA CAIXA, S.A.U. Otros sobre negocio y situación financiera La Sociedad informa de la decisión del Banco Central Europeo por el que acuerda la deconsolidación a efectos prudenciales de CaixaBank, S.A. en Criteria Caixa, S.A.U. Número de registro: 256742 Relacionado con 239129 del 26/05/2016 (19:15) 06/07/2017 21:30 CRITERIA CAIXA, S.A.U. Información sobre dividendos La Sociedad comunica la distribución de reservas a su Accionista Único. Número de registro: 254336 05/07/2017 18:53 CRITERIA CAIXA, S.A.U. Otros sobre gobierno corporativo La Sociedad informa del nuevo Protocolo de gestión de la participación financiera en CaixaBank aprobado por el Patronato de la Fundación Bancaria "la Caixa" Número de registro: 254283 18/05/2017 20:11 CRITERIA CAIXA, S.A.U. Información sobre dividendos La Sociedad comunica la distribución de reservas a su Accionista Único Número de registro: 252216 03/05/2017 21:18 CRITERIA CAIXA, S.A.U. Ofertas públicas de suscripción y venta de renta fija y otros instrumentos La Sociedad cierra una emisión de bonos simples a 6 años por un importe de 750 millones de euros Número de registro: 251500 03/05/2017 13:27 CRITERIA CAIXA, S.A.U. Otros sobre negocio y situación financiera La Sociedad remite “Información con Relevancia Prudencial” correspondiente al ejercicio 2016. Número de registro: 251457 28/04/2017 15:11 CRITERIA CAIXA, S.A.U. Composición de otros órganos de gestión y control La Sociedad informa de cambios en la composición de la Comisión de Auditoría y Control Número de registro: 251371 17/03/2017 17:10 CRITERIA CAIXA, S.A.U. Composición del consejo de administración La Sociedad informa del cese por fallecimiento del consejero don Salvador Gabarró Número de registro: 249716 16/03/2017 21:06 CRITERIA CAIXA, S.A.U. Composición del consejo de administración La Sociedad comunica el nombramiento de un Consejero Número de registro: 249652 Página 1 de 6 «12345...»