ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. «...678910...» Página 6 de 17 desde 01/07/1988 hasta 20/01/2018 02/03/2015 16:23 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. Informe anual de gobierno corporativo La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2014 Número de registro: 219554 05/02/2015 17:35 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. Calificaciones crediticias Revisión rating Cédulas Hipotecarias.- Standard & Poor´s (corrección errata) Número de registro: 218347 Rectificado por 218346 del 05/02/2015 (17:00) 05/02/2015 17:00 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. Calificaciones crediticias Revisión rating Cédulas Hipotecarias.- Standard & Poor´s Número de registro: 218346 Rectificado por 218347 del 05/02/2015 (17:35) 22/12/2014 17:33 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. Composición de otros órganos de gestión y control Constitución de la Comisión de Nombramientos y de la Comisión de Remuneraciones y comunicación de determinados cambios en la composición de las comisiones del Consejo de Administración Número de registro: 216184 18/12/2014 09:40 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. Calificaciones crediticias Modificación calificación DBRS cédulas hipotecarias (A-high) Número de registro: 215635 10/12/2014 09:27 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. Calificaciones crediticias Comunicación sobre calificación crediticia DBRS Número de registro: 215144 Rectificado por 215142 del 10/12/2014 (09:24) 10/12/2014 09:26 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. Calificaciones crediticias Comunicación sobre calificación crediticia DBRS (cédulas hipotecarias) Número de registro: 215143 10/12/2014 09:24 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. Calificaciones crediticias Comunicación sobre calificación crediticia DBRS Número de registro: 215142 Rectificado por 215144 del 10/12/2014 (09:27) 01/12/2014 17:06 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales Modificación de la denominación social de la entidad Número de registro: 214926 24/11/2014 19:55 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. Composición del consejo de administración Dimisión de D. Raúl Baltar Estévez Número de registro: 214519 Página 6 de 17 «...678910...»