AENA, S.M.E., S.A. «...1112» Página 11 de 12 desde 01/07/1988 hasta 24/04/2018 27/03/2015 08:03 AENA, S.M.E., S.A. Información sobre resultados La Sociedad remite información analítica de cuenta de resultados del ejercicio 2014 por aeropuertos de Aena S.A. (Individual, según PGC). Número de registro: 220731 27/03/2015 08:01 AENA, S.M.E., S.A. Información sobre resultados La Sociedad remite información sobre los resultados del ejercicio 2014 Número de registro: 220730 27/03/2015 07:59 AENA, S.M.E., S.A. Información sobre resultados La Sociedad remite presentación a analistas e inversores sobre los resultados del ejercicio 2014. Número de registro: 220729 24/03/2015 19:05 AENA, S.M.E., S.A. Composición del consejo de administración La Sociedad anuncia la dimisión del Consejero Don Jesús Fernandez Rodriguez del Consejo de Administración Número de registro: 220641 24/03/2015 17:24 AENA, S.M.E., S.A. Convocatorias de reuniones o actos informativos La Sociedad comunica que pospone la presentación de resultados correpondientes al ejercicio 2014 hasta el viernes 27 de marzo a las 11h. (rectificando la hora inicialmente comunicada) Número de registro: 220605 Rectificado por 220591 del 24/03/2015 (16:13) 24/03/2015 16:13 AENA, S.M.E., S.A. Convocatorias de reuniones o actos informativos La Sociedad comunica que pospone la presentación de resultados correpondientes al ejercicio 2014 hasta el viernes 27 de marzo a las 11h. Número de registro: 220591 Relacionado con 220445 del 23/03/2015 (10:39) Rectificado por 220605 del 24/03/2015 (17:24) 23/03/2015 10:39 AENA, S.M.E., S.A. Convocatorias de reuniones o actos informativos La Sociedad remite comunicación informando de la fecha y hora previstas para la publicación de resultados de Aena S.A. correspondientes al periodo enero-diciembre 2014. Número de registro: 220445 Relacionado con 220591 del 24/03/2015 (16:13) 11/03/2015 21:27 AENA, S.M.E., S.A. Ofertas públicas de adquisición de acciones. - Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera AENA comunica que en el día de hoy Merrill Lynch International como Agente de Estabilización de la O.P.V. de acciones de AENA, ha ejercitado en su integridad la opción de compra green shoe concedida respecto de 6.681.818 acciones de AENA por ENAIRE. Número de registro: 219953 24/02/2015 20:09 AENA, S.M.E., S.A. Composición del consejo de administración. - Composición de otros órganos de gestión y control Por errata en el pto 3 en el HR con ref. 2015024497, se indica que D. Christopher Anthony Hohn es consejero de Aena, cuando es correcto indicar que es representante de la entidad The Children’s Investment Fund Management (UK) LLP, que es la consejera Número de registro: 218995 Rectificado por 218971 del 24/02/2015 (16:19) 24/02/2015 16:19 AENA, S.M.E., S.A. Composición del consejo de administración. - Composición de otros órganos de gestión y control Se anuncian modificaciones en la composición del Consejo de Administración, así como en otras comisiones Número de registro: 218971 Rectificado por 218995 del 24/02/2015 (20:09) Página 11 de 12 «...1112»