REDEIA CORPORACION, S.A. «...678910...» Página 7 de 55 desde 01/07/1988 hasta 25/04/2018 26/01/2016 15:40 REDEIA CORPORACION, S.A. Composición del consejo de administración El Consejo de Administración ha designado al consejero dominical en representación de SEPI, D. José Ángel Partearroyo Martín, como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Número de registro: 234303 28/12/2015 12:29 REDEIA CORPORACION, S.A. Otros sobre gobierno corporativo Comunicación sobre la determinación del Estado Miembro de Origen de Red Eléctrica Corporación, S.A. Número de registro: 233535 22/12/2015 16:13 REDEIA CORPORACION, S.A. Información sobre dividendos El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2015, ha acordado distribuir un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2015. Número de registro: 233203 22/12/2015 16:02 REDEIA CORPORACION, S.A. Composición del consejo de administración El Consejo de Administración ha nombrado a D. José Ángel Partearroyo Martín, consejero dominical de Red Eléctrica Corporación, S.A., en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Número de registro: 233201 04/12/2015 21:01 REDEIA CORPORACION, S.A. Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias Red Eléctrica Chile, SpA y la compañía chilena E-CL, S.A. (E-CL), han llegado a un acuerdo relativo a la adquisición del 50% del capital social de Transmisora Eléctrica del Norte, S.A. (TEN). Número de registro: 232049 03/12/2015 11:17 REDEIA CORPORACION, S.A. Otros sobre gobierno corporativo Comunicación sobre la información solicitada a todas las sociedades cotizadas o entidades emisoras por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con determinadas disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital. Número de registro: 231819 24/11/2015 18:19 REDEIA CORPORACION, S.A. Composición del consejo de administración El Consejo de Administración, ha aceptado la dimisión presentada por el consejero dominical en representación de SEPI, D. Francisco Ruiz Jiménez, y ha fijado en cinco el número de miembros de cada una de la Comisiones del Consejo de Administración Número de registro: 231372 28/10/2015 07:52 REDEIA CORPORACION, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de 2015 Número de registro: 230170 28/10/2015 07:43 REDEIA CORPORACION, S.A. Información sobre resultados Red Eléctrica publica los resultados de los nueve primeros meses del ejercicio 2015 Número de registro: 230169 14/10/2015 08:36 REDEIA CORPORACION, S.A. Calificaciones crediticias Con fecha 13 de octubre de 2015 la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s ha elevado un nivel el rating de Red Eléctrica a ‘A-’ . Número de registro: 229639 Página 7 de 55 «...678910...»