DEOLEO, S.A. «12345...» Página 4 de 62 desde 01/07/1988 hasta 26/04/2017 29/03/2016 19:39 DEOLEO, S.A. Composición del consejo de administración Deoleo, S.A. comunica en nombramiento de D. Manuel Pacheco Manchado como Secretario no consejero en sustitución por dimisión de D. David Moreno Utrilla. Número de registro: 236730 29/02/2016 17:55 DEOLEO, S.A. Información sobre resultados La sociedad remite Nota de prensa relativa a los resultados del Segundo semestre 2015 Número de registro: 235713 29/02/2016 17:50 DEOLEO, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2015 Número de registro: 235707 22/01/2016 15:17 DEOLEO, S.A. Otros sobre gobierno corporativo Formulario para la notificación de Estado Miembro de Origen Número de registro: 234206 18/12/2015 10:42 DEOLEO, S.A. Otros sobre gobierno corporativo Información solicitada a las sociedades cotizadas por la CNMV en relación con el cumplimiento de determinadas disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital. Número de registro: 232600 09/11/2015 10:20 DEOLEO, S.A. Composición del consejo de administración Deoleo informa sobre la dimisión del Consejero GRUPO DE EMPRESAS CAJA SUR Número de registro: 230776 23/10/2015 09:43 DEOLEO, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite modificaciones sobre los resultados presentados con anterioridad del tercer trimestre de 2015 Número de registro: 229980 23/10/2015 08:53 DEOLEO, S.A. Composición del consejo de administración La sociedad remite información sobre cambio de Consejero Número de registro: 229977 23/10/2015 08:44 DEOLEO, S.A. Información sobre resultados La sociedad remite Nota de prensa relativa a los resultados del tercer trimestre 2015 Número de registro: 229976 23/10/2015 08:40 DEOLEO, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de 2015 Número de registro: 229975 Página 4 de 62 «12345...»