LIBERTAS 7, S.A. «...1617181920...» Página 20 de 26 desde 01/07/1988 hasta 27/02/2017 31/10/2003 12:24 LIBERTAS 7, S.A. Información sobre dividendos La Sociedad remite acuerdos adoptados en el Consejo de Administración. Número de registro: 15347 Relacionado con OC 15381 del 05/11/2003 (18:16) 29/10/2003 09:54 LIBERTAS 7, S.A. Composición de otros órganos de gestión y control La Sociedad remite información sobre los cambios estatutarios en relación con el Comité de Auditoria y Cumplimiento así como la composición del mismo. Número de registro: 45276 Relacionado con 41542 del 30/04/2003 (10:57) 20/10/2003 18:30 LIBERTAS 7, S.A. Otros sobre gobierno corporativo La Sociedad remite el Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el Mercado de Valores. Número de registro: 45051 07/08/2003 13:37 LIBERTAS 7, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del primer semestre de 2003 Número de registro: 43969 04/06/2003 18:44 LIBERTAS 7, S.A. Composición del consejo de administración La Sociedad comunica que en la sesión del Consejo de Administración celebrado el día 29/05/03, acordó aceptar la dimisión, con efecto 3 de junio, como Director del Área de Participaciones de D. José Ignacio Olleros Piñero. Número de registro: 42467 05/05/2003 18:45 LIBERTAS 7, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de 2003 Número de registro: 41599 05/05/2003 18:26 LIBERTAS 7, S.A. Información sobre dividendos. - Composición del consejo de administración La Sociedad remite acuerdos adoptados en el Consejo de Administración. Número de registro: 41598 05/05/2003 18:29 LIBERTAS 7, S.A. La Sociedad comunica que a partir del día 15/05/03 será pagadero el dividendo del 4% del nominal, con cargo a reservas voluntarias de la sociedad, es decir, 0,02 euros por acción (0,017 euros netos). Número de registro: 14239 30/04/2003 10:57 LIBERTAS 7, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales. - Composición de otros órganos de gestión y control. - Otras modificaciones estatutarias La Sociedad remite acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas y en el Consejo de Administración. Número de registro: 41542 Relacionado con 45276 del 29/10/2003 (09:54) 10/03/2003 13:57 LIBERTAS 7, S.A. Composición de otros órganos de gestión y control La Sociedad remite información sobre el Comité de Auditoria. Número de registro: 40500 Página 20 de 26 «...1617181920...»