BODEGAS BILBAINAS, S.A. «...1112131415...» Página 12 de 21 desde 01/07/1988 hasta 27/09/2024 28/02/2011 09:06 BODEGAS BILBAINAS, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del primer semestre de 2010 Número de registro: 139222 25/11/2010 11:22 BODEGAS BILBAINAS, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales Acuerdos de la Junta General de Accionista celebrada el 24 de noviembre de 2010. Número de registro: 133670 12/11/2010 08:49 BODEGAS BILBAINAS, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del primer trimestre de 2010 Número de registro: 132959 18/10/2010 09:52 BODEGAS BILBAINAS, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales Anuncio de convocatoria de Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria a las 12.30 h. del día 24 de noviembre de 2010. Número de registro: 131649 18/10/2010 09:37 BODEGAS BILBAINAS, S.A. Informe anual de gobierno corporativo La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2010 Número de registro: 131648 30/08/2010 14:51 BODEGAS BILBAINAS, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2009 Número de registro: 129543 13/05/2010 09:22 BODEGAS BILBAINAS, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de 2009 Número de registro: 125227 01/03/2010 17:58 BODEGAS BILBAINAS, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del primer semestre de 2009 Número de registro: 121680 04/12/2009 11:31 BODEGAS BILBAINAS, S.A. Composición del consejo de administración Acuerdos del Consejo de Administración de 26/11/2009. Nombramiento como Presidente del Consejo a D. Javier Pagés Font. Número de registro: 117137 04/12/2009 11:27 BODEGAS BILBAINAS, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales Cese como Consejero de D. Magín Raventós Saénz y nombramiento como Consejero de D. Jaume Mariné Saludes. Número de registro: 117136 Página 12 de 21 «...1112131415...»