VOCENTO, S.A. «...3132333435...» Página 33 de 36 desde 01/07/1988 hasta 27/09/2024 24/09/2007 20:18 VOCENTO, S.A. Acuerdos del Consejo de Administración Toma de posesión del cargo de Presidente del Consejo de Administración de Vocento S.A. y nombramiento de nuevo miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Número de registro: 84122 29/08/2007 10:26 VOCENTO, S.A. Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias Vocento ha procedido a la venta a Grupo Clarín y La Nación de su participación de un 33,33% en Compañía Inversora en Medios de Comunicación (CIMECO), S.A., operación que fue objeto de Hecho Relevante nº 82527 de 25 de julio de 2007. Número de registro: 83428 Relacionado con 82527 del 26/07/2007 (08:14) 01/08/2007 12:13 VOCENTO, S.A. Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias Vocento, S.A. ha adquirido el 100,0% del capital de la sociedad “Factoría de Información, S.A.” editora del Qué!. Número de registro: 82690 30/07/2007 17:15 VOCENTO, S.A. Composición del consejo de administración La Sociedad comunica los cambios producidos en el Consejo de Administración. Número de registro: 82630 26/07/2007 08:47 VOCENTO, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite informacion sobre los resultados del primer semestre de 2007 Número de registro: 82532 26/07/2007 08:14 VOCENTO, S.A. Composición del consejo de administración La Sociedad remite acuerdos del Consejo de Administración. Número de registro: 82527 Relacionado con 83428 del 29/08/2007 (10:26) 10/05/2007 07:29 VOCENTO, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite informacion sobre los resultados del primer trimestre de 2007 Número de registro: 80125 25/04/2007 19:41 VOCENTO, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales La Sociedad remite los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el 25 de abril de 2007. Número de registro: 79555 24/04/2007 19:47 VOCENTO, S.A. Composición del consejo de administración La Sociedad comunica cambios en el Consejo. Número de registro: 79481 24/04/2007 19:44 VOCENTO, S.A. Composición del consejo de administración La Sociedad comunica que el Consejo de Administración, en su reunión del día de hoy 24 de abril de 2007, ha adoptado por unanimidad designar por cooptación como miembro del Consejo de Administración de VOCENTO, S.A. al accionista de la sociedad Don Belarmino García Fernández, con el fin de cubrir la vacante producida por la dimisión de Don Juan Entrecanales Azcárate. Número de registro: 79480 Página 33 de 36 «...3132333435...»