ENEL GREEN POWER S.P.A. «12345...» Página 1 de 16 desde 01/07/1988 hasta 02/03/2015 02/03/2015 15:45 ENEL GREEN POWER S.P.A. Otros sobre negocio y situación financiera Enel Green Power ha iniciado la construcción del parque eólico de Esperança, que comprende el segmento final del complejo eólico de Serra Azul, sito al norte de Bahía, en el nordeste de Brasil. Número de registro: 219553 04/02/2015 17:16 ENEL GREEN POWER S.P.A. Información sobre resultados El Consejo de Administración de la Sociedad, en la reunión celebrada en el día de hoy, ha revisado la información consolidada preliminar correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Número de registro: 218283 07/01/2015 15:43 ENEL GREEN POWER S.P.A. Convocatorias de reuniones o actos informativos EGP anuncia su calendario financiero para el ejercicio 2015, indicando las fechas en las que el Consejo de Administración examinará los estados financieros de la Sociedad y/o su grupo consolidado. Número de registro: 216765 30/12/2014 15:59 ENEL GREEN POWER S.P.A. Otros sobre negocio y situación financiera La Sociedad ha completado y conectado a la red el parque eólico “Fontes dos Ventos”, su primer parque eólico en el estado de Pernambuco, sito en el noreste de Brasil. Número de registro: 216644 22/12/2014 15:49 ENEL GREEN POWER S.P.A. Otros sobre negocio y situación financiera La Sociedad ha completado y conectado a la red eléctrica su nueva planta geotérmica, denominada “Bagnore 4”, situada en los municipios de Santa Fiora y Arcidosso, cerca de Grosseto, en la región italiana de la Toscana. Número de registro: 215964 18/12/2014 17:49 ENEL GREEN POWER S.P.A. Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias La Sociedad comunica la venta por parte de su filial íntegramente participada Enel Green Power International B.V. de la totalidad del capital social de Enel Green Power France S.a.s. a Boralex EnR S.a.s. Número de registro: 215689 17/12/2014 15:47 ENEL GREEN POWER S.P.A. Composición del consejo de administración El Consejo de Administración de la Sociedad ha aceptado la dimisión de D. Luigi Ferraris como Consejero y Presidente del Consejo de Administración de EGP y ha procedido a nombrar por cooptación a D. Alberto De Paoli por el mismo cargo. Número de registro: 215525 16/12/2014 11:35 ENEL GREEN POWER S.P.A. Otros sobre negocio y situación financiera Integración del Hecho Relevante con fecha 12 de diciembre de 2014, número de registro 215306. Número de registro: 215392 Relacionado con 215306 del 12/12/2014 (21:50) 12/12/2014 21:50 ENEL GREEN POWER S.P.A. Otros sobre negocio y situación financiera La Sociedad ha suscrito con la compañía estatal de energía de El Salvador, Inversiones Energéticas S.A. de C.V., un acuerdo para la venta del 36,2% del capital social de La Geo, constituida para el desarrollo de geotermia en El Salvador. Número de registro: 215306 Relacionado con 215392 del 16/12/2014 (11:35) 01/12/2014 17:34 ENEL GREEN POWER S.P.A. Otros sobre negocio y situación financiera Tras la subasta pública denominada “A-5”, la Sociedad ha resultado adjudicataria en Brasil del derecho a celebrar una serie de contratos de suministro de energía a 20 años por un total de 114 MW de capacidad eólica. Número de registro: 214927 Página 1 de 16 «12345...»