REDEIA CORPORACION, S.A. «...4142434445...» Página 41 de 54 desde 01/07/1988 hasta 02/11/2017 12/03/2003 17:37 REDEIA CORPORACION, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad comunica la dimisión de D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, como Consejero de Red Eléctrica de España, S.A., cargo que venía desempeñando hasta la fecha como Consejero Independiente. Número de registro: 40564 25/02/2003 18:45 REDEIA CORPORACION, S.A. Other Price Sensitive Information Standard and Poors mantiene la calificación crediticia de Red Eléctrica en AA-/A-1+ Número de registro: 40093 20/02/2003 18:04 REDEIA CORPORACION, S.A. Composition of other management and supervisory bodies La Sociedad remite información sobre el Comité de Auditoria. Número de registro: 39990 17/02/2003 16:50 REDEIA CORPORACION, S.A. Information on P&L La Sociedad remite presentación. Número de registro: 13780 13/02/2003 17:29 REDEIA CORPORACION, S.A. Interim financial information La Sociedad informa de los resultados consolidados de año 2002. Número de registro: 39768 06/02/2003 09:02 REDEIA CORPORACION, S.A. Other announcements Moody´´s asigna a Red Eléctrica la calificación crediticia A2. Número de registro: 13715 27/12/2002 16:19 REDEIA CORPORACION, S.A. Transactions and guarantees on assets La sociedad ha formalizado el cierre de la adquisición de los activos de la red de transporte de Iberdrola por Inalta así como la toma de participación por parte de REE del 25% del capital social de Redalta, sociedad titular del 100% de las acciones de Inalta. Número de registro: 38866 27/12/2002 15:27 REDEIA CORPORACION, S.A. Other announcements REE comunica que percibirá 600 millones de euros por las actividades de transporte y operación. Número de registro: 13494 26/12/2002 13:45 REDEIA CORPORACION, S.A. Other Price Sensitive Information Red Eléctrica suscribe un préstamo sindicado de 1.560 millones de euros. Número de registro: 38856 20/12/2002 11:26 REDEIA CORPORACION, S.A. Composition of the board of directors Red Eléctrica remite los acuerdos alcanzados en el Consejo de Administración Número de registro: 38832 Página 41 de 54 «...4142434445...»