Hechos relevantes
REDEIA CORPORACION, S.A.
Página 33 de 54
desde 01/07/1988 hasta 02/11/2017
-
-
29/06/2005
-
09:05
-
REDEIA CORPORACION, S.A.
-
Composición del consejo de administración
-
La Sociedad comunica que el Consejo de Administración, en su sesión celebrada el 28 de junio de 2005, de conformidad con los informes y las propuestas efectuados por el Comité de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado nombrar Consejeros de Red Eléctrica de España, S.A., a D. Francisco Javier Salas Collantes y a D. Martín
Gallego Málaga, hasta que se reúna la primera Junta General, a fin de cubrir las vacantes existentes en el Consejo de Administración producidas en dicha sesión, en sustitución y como consecuencia de las dimisiones de D. Elías Velasco García y de D. José Ignacio Sánchez Galán, respectivamente.
-
Número de registro: 59155
-
-
-
24/06/2005
-
13:50
-
REDEIA CORPORACION, S.A.
-
Otros Hechos Relevantes
-
La Sociedad comunica que se encuentra en conversaciones avanzadas tendentes a llegar a un acuerdo relativo a la composición accionarial de su filial de telecomunicaciones Red Eléctrica Telecomunicaciones, S.A.U., si bien hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo definitivo sobre la materia. En caso de alcanzarse un acuerdo en los términos hablados hasta la fecha, la operación supondría la exclusión de Red Eléctrica Telecomunicaciones, S.A.U. del perímetro de consolidación de Red Eléctrica de España, S.A. sin que se prevea la obtención de plusvalías. En este sentido, debe destacarse que en el ejercicio 2004 Red Eléctrica Telecomunicaciones, S.A.U. tuvo unas pérdidas a nivel de Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) de 15,9 millones de euros y a nivel de Beneficio Neto de 25,9 millones de euros.
-
Número de registro: 59076
-
-
-
-
-
-
22/04/2005
-
10:47
-
REDEIA CORPORACION, S.A.
-
Composición del consejo de administración
-
La Sociedad comunica cambios en el Consejo de Administración.
-
Número de registro: 57015
-
-