AMPER, S.A. «...1112131415...» Página 11 de 64 desde 01/07/1988 hasta 07/02/2016 13/03/2014 17:45 AMPER, S.A. Composition of the board of directors Nombramientos y dimisiones de consejeros Número de registro: 201852 05/03/2014 18:48 AMPER, S.A. Transmissions and purchases of capital undertakings Veremonte y Emilanteos comunican que han suscrito un contrato de compra-venta de acciones de AMPER, S.A., representativas aproximadamente de un 20% del capital social de la compañía. Número de registro: 201559 Relacionado con 205376 del 13/05/2014 (08:20) 03/03/2014 15:46 AMPER, S.A. Corporate governance annual report La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2013 Número de registro: 201338 28/02/2014 20:51 AMPER, S.A. Information on P&L Información sobre Resultados ejercicio 2013 Grupo Amper Número de registro: 201294 28/02/2014 20:33 AMPER, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2013 Número de registro: 201291 27/02/2014 19:26 AMPER, S.A. Composition of the board of directors Nombramiento y dimisión de consejero Número de registro: 201093 17/02/2014 17:43 AMPER, S.A. Loans, credit lines and guarantees Proceso de optimización de la estructura de capital del Grupo. Número de registro: 200546 23/01/2014 17:45 AMPER, S.A. Personnel matters Acuerdo alcanzado en el marco del Expediente de Regulación de Empleo para 2014. Número de registro: 198950 10/01/2014 15:54 AMPER, S.A. Composition of the board of directors Nombramiento y dimisión de consejero Número de registro: 198543 08/01/2014 18:44 AMPER, S.A. Personnel matters Acuerdo alcanzado en el marco del Expediente de Regulación de Empleo para 2014. Número de registro: 198452 Página 11 de 64 «...1112131415...»