Hechos relevantes
AMPER, S.A.
Página 56 de 64
desde 01/07/1988 hasta 07/02/2016
-
-
-
-
-
07/04/1998
-
00:00
-
AMPER, S.A.
-
Operaciones y garantías sobre activos
-
Amper comunica que el 01/04/98, se ha elevado a documento público, el ì
contrato privado de compraventa de las líneas de negocio de Terminales ì
Telefónicos y PABX de pequeña y mediana capacidad de la filial de ì
Amper, S.A., Amper Telemática.
Los activos, pasivos y personal de estas líneas de negocio han sido ì
transferidos a Siemens, S.A. con esta fecha (01/04/98).
Asimismo el día 02/04/98, Amper, S.A. ha recomprado a Siemens el 10% ì
de la filial Amper Datos, que fue vendido a esta sociedad con fecha ì
02/12/96.
-
Número de registro: 11676
-
-
Relacionado con 11140 del 12/02/1998 (00:00)
-
-
06/04/1998
-
00:00
-
AMPER, S.A.
-
Otras comunicaciones
-
El Consejo de Administración de Amper, S.A., celebrado el día ì
24/03/98, aprobó por unanimidad, a propuesta del Consejero Delegado, ì
el nuevo organigrama de la Sociedad enfocado a:
1. Mantener una gestión ordenada de los negocios actualmente ì
existentes en el Grupo.
2. Potenciar las ventas a Telefónica y otros operadores.
3. Pontenciar el desarrollo de nuevos productos y tecnologías.
4. Establecer un liderazgo comercial para entrar en nuevos mercados.
5. Materializar nuevos acuerdos estratégicos.
-
Número de registro: 2821
-
-
30/03/1998
-
00:00
-
AMPER, S.A.
-
Otras comunicaciones
-
El Consejo de Administración de Amper, S.A., reunido en la tarde del ì
24/03/98, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Aceptar la dimisión, a petición propia, como Consejero de la ì
sociedad de D. Rafael Lozano González.
2. Nombrar, a propuesta del Presidente, nuevo Consejero por cooptación ì
a D. Antonio Hierro Echevarría.
-
Número de registro: 2796
-
-
12/02/1998
-
00:00
-
AMPER, S.A.
-
Operaciones y garantías sobre activos
-
El precio de venta de la línea de negocio de terminales telefónicos y ì
centralitas de pequeña y mediana capacidad de AMPER TELEMATICA será, ì
aproximadamente, igual al valor contable de los activos y pasivos que ì
se transfieren a SIEMENS, S.A., esto es, setecientos setenta millones ì
de pesetas, sujeto al resultado de la due diligence.
El precio de recompra del 10% de AMPER DATOS por parte de AMPER, S.A. ì
coincidirá con el precio al que dicha participación fue vendida a ì
SIEMENS, S.A., es decir, novecientos cincuenta y siete millones de ì
pesetas, más los intereses correspondientes desde el 2 de diciembre de ì
1996.
-
Número de registro: 11140
-
-
Relacionado con 11098 del 06/02/1998 (00:00)
-
-
06/02/1998
-
00:00
-
AMPER, S.A.
-
Composición del consejo de administración
-
El Consejo de Administración de Amper comunica que con fecha 3 de ì
febrero del corriente, nombra miembro del mismo, haciendo uso del ì
derecho de cooptación, a D. Jaime Martorell Suárez, designándole como ì
consejero delegado de la sociedad y otorgándole las facultades Nivel ì
1 de la compañía.
Asimismo, se ha designado a D.Jaime Martorell miembro de las ì
comisiones constituidas en el seno del Consejo de Administración, de ì
auditoría y control, de estrategia, y de retribuciones y ì
nombramientos.
Se informa igualmente, que con fecha 30 de enero se ha suscrito, entre ì
Amper y Siemens, contrato privado de compraventa de las líneas de ì
negocio de terminales telefónicos y PABX de pequeña y mediana ì
capacidad, de la filial Amper Telemática. Este acuerdo será elevado a ì
documento público el 31 de marzo del corriente, tras las oportunas Due ì
Diligences, de forma tal que los activos, pasivos y personal de ì
estas lineas de negocio serán transferidos a Siemens, S.A. con fecha 1 ì
de abril.
Está previsto que en la mencionada fecha, 1 de abril, Amper recompre a ì
Siemens el 10% de la filial Amper Datos, que fue vendida a esta ì
sociedad el 2 de diciembre de 1996.
-
Número de registro: 11098
-
-
Relacionado con 11140 del 12/02/1998 (00:00)
-
-
29/01/1998
-
00:00
-
AMPER, S.A.
-
Composición del consejo de administración
-
El Consejo de Administración de Amper, en su sesión celebrada el ì
27/01/98, ha aceptado el cese a petición propia del hasta ahora ì
Vicepresidente y Consejero Delegado D. Eugenio Vela Sastre.
El Consejo ha designado, a propuesta de su presidente D. Arturo ì
Baldasano para su sustitución, a D. Jaime Martorell, cuyo nombramiento ì
como Consejero Delegado se llevará a cabo el martes 3 de febrero en ì
una sesión extraordinaria convocada al efecto.
-
Número de registro: 10989
-
-
13/01/1998
-
00:00
-
AMPER, S.A.
-
Otros Hechos Relevantes
-
Amper comunica que el Consejo de Administración reunido el 8 de enero ì
de 1998 ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Aceptar la dimisión, a petición propia, como Consejero de la ì
sociedad, de D. Juan Tinao Martín-Peña.
2. Designar Consejero por cooptación, a D. Juan Alvarez-Vijande García
-
Número de registro: 10859