FUNESPAÑA, S.A. «...678910...» Página 9 de 30 desde 01/07/1988 hasta 09/10/2015 10/05/2011 12:30 FUNESPAÑA, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad informa del nombramiento por Cooptación del nuevo Consejero Don Alberto Ortíz Jover. Número de registro: 143666 10/05/2011 11:53 FUNESPAÑA, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad informa de la dimisión como miembro del Consejo de Administración de Don Manuel Esteve Garriga Número de registro: 143663 29/04/2011 09:21 FUNESPAÑA, S.A. Others on corporate transactions La Sociedad remite información de formalización de compraventa de un inmueble solar, en la ubicación de Rincón de la Victoria (Malaga), en la que se ubicará un Complejo Funerario. Número de registro: 143010 28/04/2011 17:20 FUNESPAÑA, S.A. Others on corporate transactions La Sociedad remite información de la formalización de adquisición de determinados activos sitos en el Cementerio "Jardins del Repòs" Número de registro: 142959 24/03/2011 12:27 FUNESPAÑA, S.A. Others on corporate transactions la Sociedad informa de la formalización de la operación con SERVICIOS Y GESTIÓN FUNERARIA, S.A (SEGYRESA). Número de registro: 140635 01/03/2011 19:13 FUNESPAÑA, S.A. Others on corporate transactions Ampliación información Operación Compra 94,9% Segyresa y Participadas Número de registro: 139459 Relacionado con 130557 del 20/09/2010 (14:01) 28/02/2011 18:54 FUNESPAÑA, S.A. Corporate governance annual report La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2010 Número de registro: 139345 28/02/2011 18:42 FUNESPAÑA, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2010 Número de registro: 139343 20/12/2010 18:41 FUNESPAÑA, S.A. Others on corporate transactions Funespaña remite información sobre el proyecto común de fusión entre Funespaña y GESMAP, sociedad íntegramente participada por MAPFRE FAMILIAR, filial 100% de MAPFRE S.A. Número de registro: 135176 26/11/2010 14:19 FUNESPAÑA, S.A. Strategic agreements with third parties La Sociedad informa que ha suscrito un contrato de Promesa Firme de Compraventa con las mercantiles “FUNERARIAS VALLE DEL EBRO, S.L.” y “ZETA ORBITAL, S.L.”. Número de registro: 133854 Página 9 de 30 «...678910...»