DURO FELGUERA, S.A. «12345...» Página 3 de 47 desde 01/07/1988 hasta 11/12/2017 19/05/2017 12:47 DURO FELGUERA, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad comunica el nombramiento de Consejero Coordinador. Número de registro: 252248 19/05/2017 12:36 DURO FELGUERA, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings La Sociedad remite convocatoria de la Junta General de Accionistas 2017, a celebrar el próximo día 22 de junio de 2017. Número de registro: 252246 Relacionado con 253741 del 22/06/2017 (13:08) 11/05/2017 17:44 DURO FELGUERA, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del primer trimestre de 2017 Número de registro: 251951 11/05/2017 17:40 DURO FELGUERA, S.A. Others on business performance and financial information La sociedad comunica la adjudicación de un contrato en Dubai. Número de registro: 251948 27/04/2017 08:40 DURO FELGUERA, S.A. Composition of the board of directors. - Composition of other management and supervisory bodies La Sociedad comunica el nombramiento de D. Ricardo Córdoba como Consejero Independiente y cambios en la composición de la Comisión de Auditoría. Número de registro: 251212 10/04/2017 18:02 DURO FELGUERA, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad comunica la dimisión del Consejero Sr. Valero Artola. Número de registro: 250603 06/04/2017 17:56 DURO FELGUERA, S.A. Board of directors remuneration annual statement La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2016 Número de registro: 250418 06/04/2017 17:52 DURO FELGUERA, S.A. Corporate governance annual report La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2016 Número de registro: 250415 23/03/2017 09:20 DURO FELGUERA, S.A. Others on business performance and financial information La Sociedad comunica ciertas actuaciones en el marco del proceso de refinanciación de deuda. Número de registro: 249899 06/03/2017 08:58 DURO FELGUERA, S.A. Composition of other management and supervisory bodies La sociedad comunica el nombramiento de D. José Carlos Cuevas de Miguel como Director Económico-Financiero en sustitución de D. Pedro Peón Tamargo. Número de registro: 249184 Página 3 de 47 «12345...»