AMPER, S.A. «...5152535455...» Página 54 de 72 desde 01/07/1988 hasta 12/04/2018 26/05/2003 16:22 AMPER, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad comunica el cese de D. Carlos Mira Martín y D. Ernesto J. Rodríguez. Número de registro: 42199 24/04/2003 11:01 AMPER, S.A. Other announcements El ejercito suizo selecciona la tecnología de Amper para sus vehículos y carros de combate. Número de registro: 14178 10/04/2003 19:08 AMPER, S.A. Transmissions and purchases of capital undertakings Tecnocom comunica que ha adquirido de Lucent Technologies el 12,2% del capital de Amper (3.405.716 acciones), a un precio de 1,76 euros/acción. Número de registro: 41287 18/03/2003 11:01 AMPER, S.A. Composition of other management and supervisory bodies La Sociedad remite información sobre el Comité de Auditoria. Número de registro: 40676 06/03/2003 18:00 AMPER, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2002. Número de registro: 40429 11/02/2003 12:27 AMPER, S.A. Other Price Sensitive Information Amper reduce en más de un 70% su endeudamiento financiero neto en el ejercicio 2002. Número de registro: 39716 07/02/2003 13:40 AMPER, S.A. Other announcements Amper traslada sus oficinas centrales al parque tecnológico de Madrid en Tres Cantos. Número de registro: 13723 06/02/2003 12:44 AMPER, S.A. Other announcements Amper suministrará a la Guardia Civil los sistemas de vigilancia de las costas de Cádiz y Málaga. Número de registro: 13719 30/01/2003 12:47 AMPER, S.A. Other announcements Amper suministra los sistemas de mando y control del nuevo Cuartel General de la OTAN en Valencia. Número de registro: 13680 13/01/2003 13:13 AMPER, S.A. Other announcements La Sociedad remite nota con información sobre Empresas del Grupo Amper. Número de registro: 13590 Página 54 de 72 «...5152535455...»