EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. «...1112131415...» Page 12 out of 18 from 01/07/1988 to 12/12/2017 The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish 20/02/2002 10:03 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings La sociedad comunica que el Consejo de Administración, en su reunión del día 15.02.02, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 25.03.02. Adjunta orden del día. Register number: 33522 14/02/2002 14:04 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Other announcements La sociedad comunica que la Bolsa de Nueva York ha acordado, con fecha de hoy, excluir de cotización las acciones de la empresa matriz Exide Technologies. Register number: 11945 02/01/2002 10:11 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Composition of the board of directors La sociedad comunica que el Consejo de Administración, en su reunión del día 28/12/01, ha acordado nombrar un nuevo Consejero y Vice-Presidente del Consejo. Register number: 32724 28/11/2001 18:51 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad comunica el nombramiento de D. Oscar García-Barrosa Lage como Director General de la Compañía. Register number: 32248 15/10/2001 09:43 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad comunica cambios en el Consejo de Administración. Register number: 31539 01/10/2001 10:55 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings La Sociedad remite acuerdos aprobados por la Junta de Accionistas, celebrada el día 28/09/01, y el Consejo de Administración, celebrado en la misma fecha. Register number: 31365 20/03/2001 18:27 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Composition of the board of directors El Consejo de Administración de Sociedad Española del Acumulador Tudor, S.A. ha aceptado la dimisión presentada por el Consejero y Vice-Presidente 1º del consejo D. Ronald Gardhouse, y ha acordado nombrar a D. Bernardo González Fernández como nuevo Vice-Presidente 1º del consejo. Register number: 27364 15/11/2000 17:21 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Composition of the board of directors El consejo de Administración de Sociedad Española del Acumulador Tudor, S.A. ha aceptado la dimisión presentada por el secretario del consejo. Register number: 25624 06/09/2000 10:36 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings. - Composition of the board of directors El Consejo de Administración de la sociedad ha convocado Junta General de Accionistas para el día 28/09/2000. Asimismo ha procedido a nombrar consejero a D. Ronald Gardhouse y nombrar a D. Bernardo González Fernández miembro del Consejo de Administración. Register number: 24550 29/05/2000 17:11 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad comunica la dimisión presentada como consejero y Presidente del Consejo de D. Santiago Ramírez Larrauri, y el nombramiento en su lugar de D. Robert Anthony Lutz. Register number: 22549 Page 12 out of 18 «...1112131415...»