EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. «...1112131415...» Página 12 de 18 desde 01/07/1988 hasta 12/12/2017 20/02/2002 10:03 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales La sociedad comunica que el Consejo de Administración, en su reunión del día 15.02.02, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 25.03.02. Adjunta orden del día. Número de registro: 33522 14/02/2002 14:04 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Otras comunicaciones La sociedad comunica que la Bolsa de Nueva York ha acordado, con fecha de hoy, excluir de cotización las acciones de la empresa matriz Exide Technologies. Número de registro: 11945 02/01/2002 10:11 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Composición del consejo de administración La sociedad comunica que el Consejo de Administración, en su reunión del día 28/12/01, ha acordado nombrar un nuevo Consejero y Vice-Presidente del Consejo. Número de registro: 32724 28/11/2001 18:51 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Composición del consejo de administración La Sociedad comunica el nombramiento de D. Oscar García-Barrosa Lage como Director General de la Compañía. Número de registro: 32248 15/10/2001 09:43 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Composición del consejo de administración La Sociedad comunica cambios en el Consejo de Administración. Número de registro: 31539 01/10/2001 10:55 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales La Sociedad remite acuerdos aprobados por la Junta de Accionistas, celebrada el día 28/09/01, y el Consejo de Administración, celebrado en la misma fecha. Número de registro: 31365 20/03/2001 18:27 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Composición del consejo de administración El Consejo de Administración de Sociedad Española del Acumulador Tudor, S.A. ha aceptado la dimisión presentada por el Consejero y Vice-Presidente 1º del consejo D. Ronald Gardhouse, y ha acordado nombrar a D. Bernardo González Fernández como nuevo Vice-Presidente 1º del consejo. Número de registro: 27364 15/11/2000 17:21 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Composición del consejo de administración El consejo de Administración de Sociedad Española del Acumulador Tudor, S.A. ha aceptado la dimisión presentada por el secretario del consejo. Número de registro: 25624 06/09/2000 10:36 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales. - Composición del consejo de administración El Consejo de Administración de la sociedad ha convocado Junta General de Accionistas para el día 28/09/2000. Asimismo ha procedido a nombrar consejero a D. Ronald Gardhouse y nombrar a D. Bernardo González Fernández miembro del Consejo de Administración. Número de registro: 24550 29/05/2000 17:11 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. Composición del consejo de administración La Sociedad comunica la dimisión presentada como consejero y Presidente del Consejo de D. Santiago Ramírez Larrauri, y el nombramiento en su lugar de D. Robert Anthony Lutz. Número de registro: 22549 Página 12 de 18 «...1112131415...»