Hechos relevantes
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
Página 106 de 109
desde 01/07/1988 hasta 16/02/2018
-
-
11/07/1994
-
00:00
-
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
-
Transactions and guarantees on assets
-
La compañía GAS NATURAL comunica que su empresa filial Gas Natural ì
Castilla y León, S.A. ha adquirido el 100 % de las acciones de Gas de ì
Burgos, S.A. y Gas Palencia, S.A. y con esta fecha los Consejos de ì
Admón. de dichas compañías han formulado un proyecto de fusión por ì
absorción de Gas de Burgos, S.A. y Gas Palencia, S.A. por parte de Gas ì
Natural de Castilla y León.
-
Número de registro: 3834
-
-
Relacionado con 2984 del 16/02/1994 (00:00)
-
-
05/07/1994
-
00:00
-
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
-
Mergers, splits, dissolutions and spin-offs
-
GAS NATURAL COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 05.07.94 QUE GAS NATURAL ì
CASTILLA Y LEON, S.A. HA ADQUIRIDO EL 100% DE LAS ACCIONES DE GAS DE ì
BURGOS, S.A. Y GAS PALENCIA, S.A. Y CON FECHA 04.07.94 LOS CONSEJOS DE ì
ADMINISTRACION DE DICHAS COMPAÑIAS HAN FORMULADO UN PROYECTO DE FUSION ì
POR ABSORCION DE GAS DE BURGOS, S.A. Y GAS PALENCIA, S.A. POR PARTE DE ì
GAS NATURAL CASTILLA Y LEON, S.A.
-
Número de registro: 3793
-
-
Relacionado con 2984 del 16/02/1994 (00:00)
-
-
30/06/1994
-
00:00
-
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
-
Strategic agreements with third parties
-
Nota informativa acerca de la operación de adquisición de ENAGAS por ì
GAS NATURAL, enmarcándose dentro del objetivo de integración sectorial ì
contemplado en el PEN.
Los operación de integración, se ha instrumentado mediante la venta de ì
INH a GAS NATURAL del 91% de las acciones de ENAGAS, quedando en manos ì
del INH el 9% restante.
Para proceder a la mencionada venta, sa ha considerado necesario ì
segregar de ENAGAS aquella actividades que, por su especial ì
naturaleza, requieren un soporte especial, propio del ámbito público. ì
Por ello, el 19 de abril se constituyó la sociedad denominada SAGANE, ì
participada en un 91% por el INH y en un 9% por ENAGAS. A ella se han ì
traspasado las acciones que ENAGAS tenía en las compañías encargadas ì
de la financiación y construcción del gasoducto del Magreb-Europa en ì
el tramo marroquí, asi como el contrato de suministro de gas argelino, ì
manteniendo ENAGAS la responsabilidad en la ejecución del resto del ì
gasoducto en territorio español.
Esta segregación es temporal, dado que el INH ha otorgado a ENAGAS una ì
opción de compra sobre la totalidad de las acciones de SAGANE, una vez ì
que el gasoducto entre en explotación.
Incluye gráficos, valoraciones, planos, cuadros descriptivos...
-
Número de registro: 3760
-
-
28/06/1994
-
00:00
-
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
-
Announcements and resolutions of general shareholders meetings
-
GAS NATURAL COMUNICA QUE SU JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ì
CELEBRADA EL DIA DE HOY HA APROBADO TODOS LOS ACUERDOS COMPRENDIDOS EN ì
EL ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA. ASIMISMO, REMITE COPIA DE LOS ì
CITADOS ACUERDOS ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES:
- APROBAR LAS CUENTAS ANUALES, EL INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO ì
1993, TANTO DE LA SOCIEDAD COMO DE SU GRUPO CONSOLIDADO Y LA GESTION ì
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DURANTE DICHO EJERCICIO.
- APROBAR LA DISTRIBUCION DEL RESULTADO DE 11.117.502.690 PTA., DE ì
ACUERDO CON LA SIGUIENTE PROPUESTA:
. RESERVA ESTATUTARIA 222.350.054 PTA.
. RESERVA VOLUNTARIA 6.372.392.356 PTA.
. ATRIBUCIONES ESTATUTARIAS 45.000.000 PTA.
. DIVIDENDO 4.477.760.280 PTA.
- APROBAR LA DISTRIBUCION DE UN DIVIDENDO DE 120 PTA. BRUTAS/ACC. Y ì
HABIENDOSE ABONADO YA UN PAGO A CUENTA DE 60 PTA. BRUTAS/ACC. DURANTE ì
EL MES DE ENERO DE 1994, FIJAR EL 06.07.94 COMO FECHA A PARTIR DE LA ì
CUAL SE HABRA DE LIQUIDAR EL RESTO DE 60 PTA.
- TOMAR RAZON DE LAS DIMISIONES DE SUS CARGOS DE CONSEJEROS ì
PRESENTADAS POR D. ANTONIO TELLEZ DE PERALTA Y D. FRANCISCO CARBALLO ì
COTANDA CON FECHA 03.02.94 Y 21.04.94, RESPECTIVAMENTE.
- RATIFICAR, Y EN SU CASO APROBAR, LOS NOMBRAMIENTOS DE CONSEJEROS ì
EFECTUADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION A FAVOR DE LOS ACCIONISTAS ì
D. JORGE SEGRELLES GARCIA Y D. JUAN ANTONIO ORTEGA DIAZ-AMBRONA CON ì
FECHA 03.02.94 Y 21.04.94, RESPECTIVAMENTE.
- NOMBRAR POR EL PLAZO DE 3 AÑOS COMO CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD A D. ì
JORGE SEGRELLES GARCIA Y D. JUAN ANTONIO ORTEGA DIAZ-AMBRONA.
-
Número de registro: 3711
-
-
Relacionado con 3572 del 08/06/1994 (00:00)
-
-
20/06/1994
-
00:00
-
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
-
Transmissions and purchases of capital undertakings
-
GAS NATURAL COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 20.06.94 QUE EL DIA 18.06.94 ì
HA ADQUIRIDO AL INSTITUTO NACIONAL DE HIDROCARBUROS, UNA VEZ ì
FINALIZADAS LAS VALORACIONES PERICIALES, EL 91% DE LAS ACCIONES DE LA ì
COMPAÑIA ENAGAS, S.A., POR EL PRECIO DE 51.233 MILLONES DE PTA., DANDO ì
CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL PROTOCOLO SUSCRITO EL 22.09.93 EN EL ì
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ì
HIDROCARBUROS, LA CAIXA D´ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA Y GAS ì
NATURAL.
ASIMISMO, COMUNICA QUE PREVIAMENTE A LA OPERACION DE LA COMPRAVENTA, ì
SE HA SEGREGADO EL TRAMO EXTRAPENINSULAR DEL GASODUCTO MAGREB-EUROPA, ì
CUYA REALIZACION SERA ASUMIDA POR SAGANE, S.A. EMPRESA DE RECIENTE ì
CREACION, CON PARTICIPACION MAYORITARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ì
HIDROCARBUROS Y MINORITARIA DE ENAGAS. LA GESTION DEL PROYECTO, NO ì
OBSTANTE SEGUIRA CORRESPONDIENDO A ENAGAS.
POR ULTIMO, CON ESA MISMA FECHA SE HA OTORGADO UN CONTRATO DE ì
COMPRAVENTA DE GAS NATURAL ENTRE ENAGAS Y SAGANE.
LOS CITADOS CONTRATOS QUEDAN SUJETOS A LA APROBACION DEFINITIVA DEL ì
CONSEJO DE MINISTROS, DE LA ADMINISTRACION MARROQUI Y DE LA COMPAÑIA ì
ARGELINA SONATRACH.
-
Número de registro: 3658
-
-
Relacionado con 2439 del 01/10/1993 (00:00)
-
-
08/06/1994
-
00:00
-
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
-
Announcements and resolutions of general shareholders meetings
-
GAS NATURAL COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 08.06.94 QUE EL CONSEJO DE ì
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD HA CONVOCADO A LOS ACCIONISTAS A LA ì
JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 28.06.94.
ASIMISMO COMUNICA QUE A CONTINUACION DE ESTE ESCRITO REMITIRA A LA ì
CNMV LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTION INDIVIDUALES Y ì
CONSOLIDADOS JUNTO CON LOS CORRESPONDIENTES INFORMES DE AUDITORIA.
-
Número de registro: 3572
-
-
Relacionado con 3711 del 28/06/1994 (00:00)
-
-
12/05/1994
-
00:00
-
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
-
Composition of the board of directors
-
GAS NATURAL COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 12.05.94 QUE EN LA SESION DEL ì
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, CELEBRADA EL PASADO DIA ì
21.04.94, SE ACEPTO LA DIMISION PRESENTADA POR EL CONSEJERO D. ì
FRANCISCO CARBALLO COTANDA NOMBRANDOSE, POR COOPTACION Y EN ì
SUSTITUCION DEL MISMO A D. JUAN ANTONIO ORTEGA DIAZ-AMBRONA.
-
Número de registro: 3403
-
-
23/02/1994
-
00:00
-
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
-
Composition of the board of directors
-
Gas Natural comunica que en la reunión del Consejo de Administración ì
celebrada el 3/2/94 se aceptó la dimisión de D. Antonio Téllez de ì
Peralta como Consejero, nombrandose en su sustitución por cooptación a ì
D. Jorge Vicente Segrelles García.
-
Número de registro: 3015
-
-
18/02/1994
-
00:00
-
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
-
Composition of the board of directors
-
GAS NATURAL COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 18.02.94 QUE, EN LA SESION ì
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CELEBRADA EL PASADO DIA 03.02.94 SE ì
ACEPTO LA DIMISION PRESENTADA POR EL CONSEJERO D. ANTONIO TELLEZ DE ì
PERALTA NOMBRANDOSE, POR COOPTACION Y EN SUSTITUCION DEL MISMO, A D. ì
JORGE VICENTE SEGRELLES GARCIA.
-
Número de registro: 2992
-
-
16/02/1994
-
00:00
-
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
-
Transmissions and purchases of capital undertakings
-
GAS NATURAL SDG, S.A. comunica que ha adquirido las participaciones ì
que le restaban para completar el 100% del capital social de sus ì
filiales GAS PALENCIA, S.A. (10%) y GAS VALLADOLID, S.A. (0,6%), con ì
lo que pasa a tener el total del capital de las tres sociedades ì
distribuidoras de gas de la comunidad de Castilla y León (incluye GAS ì
DE BURGOS, S.A.).
GAS NATURAL SDG, S.A. está estudiando la posible integración operativa ì
de las tres compañías. Dentro de esta línea de actuación, GAS ì
VALLADOLID, S.A. en Junta General Extraordinaria de Accionistas ì
celebrada el 14 de febrero de 1994 ha adoptado el acuerdo de cambiar ì
de denominación por GAS NATURAL DE CASTILLA Y LEON, S.A.
-
Número de registro: 2984
-
-
Relacionado con 3793 del 05/07/1994 (00:00)