BODEGAS RIOJANAS, S.A. «12345...» Página 3 de 23 desde 01/07/1988 hasta 17/05/2018 27/04/2017 16:32 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Composición de otros órganos de gestión y control Cambios en la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones Número de registro: 251246 26/04/2017 10:02 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Informe anual de remuneraciones de los consejeros La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2016 Número de registro: 251134 26/04/2017 09:51 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Informe anual de gobierno corporativo La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2016 Número de registro: 251133 28/02/2017 18:46 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2016 Número de registro: 248959 13/12/2016 14:03 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Composición del consejo de administración Dimisión del Presidente del Consejo de Administración, Infazar, S.L., y nombramiento de Eladio Bezares Munilla como nuevo Presidente Número de registro: 245934 24/10/2016 18:58 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de 2016 Número de registro: 243949 21/09/2016 12:19 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Composición del consejo de administración Cese de Inversiones Valencia Capital, S.A.U., como consejera de la Sociedad Número de registro: 242940 07/09/2016 19:29 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias Adquisición de 498.262 acciones propias Número de registro: 242467 29/07/2016 16:29 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del primer semestre de 2016 Número de registro: 241603 16/06/2016 14:47 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Información sobre dividendos Pago de dividendos Número de registro: 239828 Página 3 de 23 «12345...»