SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) «12345...» Página 3 de 52 desde 01/07/1988 hasta 18/12/2017 16/03/2017 18:50 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Aumentos y reducciones del capital social Aumento de capital por importe nominal total máximo de 11.698.825 euros mediante aportaciones dinerarias con la emisión y puesta en circulación de hasta 116.988.250 nuevas acciones ordinarias con derecho de suscripción preferente. Número de registro: 249645 Relacionado con 250740 del 18/04/2017 (08:20) 02/03/2017 23:38 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Planes estratégicos, previsiones y presentaciones Revisión de las estimaciones para el ejercicio 2017 presentadas en la Nota de Valores de 28 de abril de 2016 Número de registro: 249112 27/02/2017 18:11 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Composición de otros órganos de gestión y control Nombramiento de la Consejera Dª Gema Díaz Real como vocal del Comité de Auditoría en sustitución del Consejero D. Sabino García Vallina. Número de registro: 248722 24/02/2017 20:57 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Informe anual de remuneraciones de los consejeros La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2016 Número de registro: 248635 24/02/2017 20:55 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Informe anual de gobierno corporativo La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2016 Número de registro: 248634 24/02/2017 18:02 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2016 Número de registro: 248613 16/02/2017 22:19 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Resolución de procesos judiciales o administrativos Información sobre sentencias de demandas individuales laborales Número de registro: 248198 11/01/2017 18:52 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Composición del consejo de administración Nombramiento como Consejera Independiente de D ª Gema Díaz Real por cooptación, para cubrir la vacante producida por la renuncia del Sr. Hernández-Canut. Número de registro: 246992 14/11/2016 18:17 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de 2016 Número de registro: 244741 03/11/2016 19:03 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Composición de otros órganos de gestión y control Cambios acaecidos en la composición en el Comité de Auditoría y en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a causa de la dimisión del Consejero Independiente D. Juan Yago Hernandez Canut en fecha 3 de noviembre de 2016. Número de registro: 244357 Página 3 de 52 «12345...»