ELECNOR, S.A. «...1112131415...» Página 14 de 49 desde 01/07/1988 hasta 19/01/2018 12/05/2014 16:47 ELECNOR, S.A. Otros sobre negocio y situación financiera Elecnor se adjudica una nueva concesión eléctrica en Brasil en la que prevé una inversión de 273 millones de euros Número de registro: 205341 09/05/2014 12:08 ELECNOR, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del primer trimestre de 2014 Número de registro: 205157 24/04/2014 11:05 ELECNOR, S.A. Composición de otros órganos de gestión y control NOMBRAMIENTO DE CARGO EN EL COMITÉ DE AUDITORÍA DE LA SOCIEDAD Número de registro: 203938 Rectificado por 201797 del 12/03/2014 (13:17) 16/04/2014 16:10 ELECNOR, S.A. Contratos de liquidez y contrapartida Movimientos del Contrato de liquidez del último trimestre Número de registro: 203766 14/04/2014 11:41 ELECNOR, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales Convocatoria Junta General de Accionistas Número de registro: 203462 Relacionado con 206119 del 23/05/2014 (11:38) 31/03/2014 14:18 ELECNOR, S.A. Préstamos, créditos y avales Elecnor emitirá un programa de pagarés en el MARF de hasta 100 millones de euros Número de registro: 202739 12/03/2014 13:17 ELECNOR, S.A. Composición de otros órganos de gestión y control CESE Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE LA SOCIEDAD Número de registro: 201797 Rectificado por 203938 del 24/04/2014 (11:05) 12/03/2014 13:13 ELECNOR, S.A. Composición de otros órganos de gestión y control NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE LA SOCIEDAD Número de registro: 201796 12/03/2014 13:10 ELECNOR, S.A. Composición de otros órganos de gestión y control NOMBRAMIENTO DE CARGO EN EL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE LA SOCIEDAD Número de registro: 201795 07/03/2014 13:46 ELECNOR, S.A. Composición del consejo de administración NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DE LA SOCIEDAD POR COOPTACIÓN Número de registro: 201719 Página 14 de 49 «...1112131415...»