Hechos relevantes
DURO FELGUERA, S.A.
Página 48 de 49
desde 01/07/1988 hasta 20/03/2018
-
-
28/07/1997
-
00:00
-
DURO FELGUERA, S.A.
-
Composition of the board of directors
-
Duro Felguera comunica que el Consejo de Administración de la Sociedad ì
aceptó las dimisiones del Consejero Delegado D. Mariano Garcés ì
Rodríguez (continuando como vocal del consejo),y de los consejeros ì
Srs. Molls y Cornelius que representaban al accionista Lentjes, A.G.
Así mismo, fueron nombrados por cooptación y ratificados por la Junta ì
General de la Sociedad celebrada el 25/6/97, los consejeros D. Antonio ì
Bernardo Sirgo y D. José Ramón Alvarez Rendueles. Igualmente se nombró ì
Vicepresidente del Consejo de Administración a D. José Segura Nájera.
Se constituyó una Comisión Ejecutiva en el seno del Consejo de ì
Administración integrada por los siguientes Srs. Consejeros: D. Ramón ì
Colao Caicoya (Presidente), D. José Segura Nájera (Vicepresidente), ì
D.Antonio Bernardo Sirgo (Vocal), D. Juan Ignacio Muñiz Entrialgo ì
(Vocal), D. Secundino Felgueroso Fuentes (Secretario,no Consejero).
-
Número de registro: 9834
-
-
Relacionado con 9210 del 30/05/1997 (00:00)
-
-
01/07/1997
-
00:00
-
DURO FELGUERA, S.A.
-
Other Price Sensitive Information
-
Grupo Duro Felguera comunica que en la Junta General de accionistas ì
celebrada recientemente fueron aprobados todos los puntos del Orden ì
del Día de la convocatoria de la misma (ver hecho relevante con número ì
de registro oficial 9.210).
Asimismo señala que, durante el acto de la Junta y en la rueda de ì
prensa anterior a su celebración, el presidente de la sociedad, tras ì
manifestar que el resultado al mes de abril de 1997 había sido de 524 ì
Millones Ptas. positivo, señaló la convicción del consejo de que será ì
posible pagar un dividendo a cuenta a final del ejercicio de 20 ptas. ì
por acción, si no se produce en el lapso de tiempo restante algún ì
suceso negativo con trascendencia que al tiempo no se prevé. ì
-
Número de registro: 9566
-
-
Relacionado con 9210 del 30/05/1997 (00:00)
-
-
18/06/1997
-
00:00
-
DURO FELGUERA, S.A.
-
Other Price Sensitive Information
-
Grupo Duro Felguera remite estados financieros al 30/4/97 que serán ì
comentados ante analistas financieros.
-
Número de registro: 9439
-
-
03/06/1997
-
00:00
-
DURO FELGUERA, S.A.
-
Composition of the board of directors
-
Grupo Duro Felguera comunica que en Consejo celebrado el 28/5/97, D. ì
Mariano Garcés Rodríguez, hasta entonces Consejero Delegado, ha ì
renunciado a las facultades que en su día le fueron delegadas por el ì
Consejo.
Asimismo, en dicha sesión, se acordó constituir una Comisión ì
Ejecutiva, integrada por 4 vocales del Consejo.
Por otra parte, el Consejo acordó proponer a la junta, la emisión de ì
bonos convertibles hasta 6.000 millones ptas.
-
Número de registro: 9229
-
-
30/05/1997
-
00:00
-
DURO FELGUERA, S.A.
-
Announcements and resolutions of general shareholders meetings
-
Grupo Duro Felguera comunica la convocatoria de Junta General ì
Ordinaria a celebrar en el Hotel Reconquista de Oviedo el día 24/6/97 ì
a las 12,30 horas en primera convocatoria, o el día 25/6/97 en ì
segunda. Destacan los siguientes puntos del Orden del Día:
- Aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ì
ejercicio 1996.
- Ratificación, reelección y nombramineto de Consejeros.
- Nombramiento de Auditores.
- Autorización para la adquisición de acciones propias.
- Emisión de obligaciones convertibles.
- Modificación de los art. 20 y 21 de los estatutos para modificar los ì
requisitos para ser Consejero y para ser elegido Presidente, ì
Vicepresidente o Consejero Delegado.
Tienen derecho de asistencia los accionistas que posean o representen ì
un mínimo de 50 acciones.
-
Número de registro: 9210
-
-
Relacionado con 9566 del 01/07/1997 (00:00)
-
-
03/12/1996
-
00:00
-
DURO FELGUERA, S.A.
-
Transactions and guarantees on assets
-
Grupo Duro Felguera comunica que con fecha 2/12/96 procedió a vender ì
el 100% de las acciones de su filial Flujo, S.A. que detenta, a su ì
vez, el 50% de las acciones de Naval Gijón, S.A.
El resultado de la venta de acciones no tiene alcance material que ì
modifique la económica financiera remitida a la CNMV relativa al mes ì
de septiembre de 1996.
-
Número de registro: 7969
-
-
10/04/1996
-
00:00
-
DURO FELGUERA, S.A.
-
Additional information on audited annual accounts
-
Grupo Duro Felguera comunica las discrepancias existentes entre la ì
información provisional remitida por la Sociedad correspondiente al ì
segundo semestre de 1995 y las cuentas anuales auditadas. Dichas ì
discrepancias surgen como consecuencia de que la Sociedad, de acuerdo ì
con sus auditores y siguiendo el principio de prudencia, ha realizado ì
una provisión de 80 millones ptas. ya que es propietaria de ì
obligaciones Huarte por un valor nominal de 100 millones ptas. y haber ì
entrado dicha Sociedad en Suspensión de Pagos.
Esta provisión no estaba registrada en la información del segundo ì
semestre de 1995 de Grupo Duro Felguera ya que Huarte fue declarado en ì
Suspensión de Pagos con posterioridad al envio de esta información. ì
-
Número de registro: 6508
-
-
20/02/1996
-
00:00
-
DURO FELGUERA, S.A.
-
Other changes in bylaws
-
Grupo Duro Felguera remite copia de la escritura pública referente al ì
cambio de domicilio social de la Entidad que pasa a quedar establecido ì
en la calle Marqués de Santa Cruz, 14 de Oviedo (Asturias).
-
Número de registro: 1901
-
-
05/01/1996
-
00:00
-
DURO FELGUERA, S.A.
-
Other Price Sensitive Information
-
GRUPO DURO FELGUERA comunica una estimación de los resultados que ì
ha obtenido durante el ejercicio 1995.
-
Número de registro: 6077
-
-
23/11/1994
-
00:00
-
DURO FELGUERA, S.A.
-
Other changes in bylaws
-
Grupo Duro Felguera remite testimonio notarial de la escritura pública ì
de cambio del domicilio social, quedando éste establecido en la calle ì
Juan Espaldiu, 13. Edificio Centro O´Donell, 12ª planta B de Madrid.
-
Número de registro: 1323