SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) «12345...» Página 4 de 53 desde 01/07/1988 hasta 20/03/2018 02/03/2017 23:38 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Strategic plans, profit forecasts and presentations Revisión de las estimaciones para el ejercicio 2017 presentadas en la Nota de Valores de 28 de abril de 2016 Número de registro: 249112 27/02/2017 18:11 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Composition of other management and supervisory bodies Nombramiento de la Consejera Dª Gema Díaz Real como vocal del Comité de Auditoría en sustitución del Consejero D. Sabino García Vallina. Número de registro: 248722 24/02/2017 20:57 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Board of directors remuneration annual statement La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2016 Número de registro: 248635 24/02/2017 20:55 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Corporate governance annual report La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2016 Número de registro: 248634 24/02/2017 18:02 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2016 Número de registro: 248613 16/02/2017 22:19 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Legal disputes Información sobre sentencias de demandas individuales laborales Número de registro: 248198 11/01/2017 18:52 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Composition of the board of directors Nombramiento como Consejera Independiente de D ª Gema Díaz Real por cooptación, para cubrir la vacante producida por la renuncia del Sr. Hernández-Canut. Número de registro: 246992 14/11/2016 18:17 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de 2016 Número de registro: 244741 03/11/2016 19:03 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Composition of other management and supervisory bodies Cambios acaecidos en la composición en el Comité de Auditoría y en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a causa de la dimisión del Consejero Independiente D. Juan Yago Hernandez Canut en fecha 3 de noviembre de 2016. Número de registro: 244357 03/11/2016 18:44 SNIACE, S.A. (EN LIQUIDACION) Composition of the board of directors D. Juan Yago Hernández Canut ha procedido a notificar su dimisión como miembro de dicho Consejo, por razones de carácter personal, así como de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del Comité de Auditoría a las que también pertenecía. Número de registro: 244356 Página 4 de 53 «12345...»