GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. «...1617181920...» Página 17 de 24 desde 01/07/1988 hasta 24/02/2018 01/03/2010 19:08 GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2009 Número de registro: 121687 19/02/2010 09:21 GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. Increases and decreases of share capital Registró público en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de documento y nota de acciones sobre ampliación de capital. Número de registro: 120819 11/02/2010 20:15 GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. Increases and decreases of share capital La sociedad comunica ampliación de capital por aportación dineraria. Número de registro: 120552 13/11/2009 11:06 GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de 2009 Número de registro: 116264 24/08/2009 17:06 GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del primer semestre de 2009 Número de registro: 112998 24/08/2009 17:28 GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. Information on P&L. - Other announcements Nota referente a la publicación de resultados semestral de la sociedad General de Alquiler de Maquinaria, S.A. Número de registro: 29465 01/06/2009 11:02 GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. Composition of the board of directors La sociedad informa de los cambios en su Consejo de Administración. Número de registro: 109251 22/05/2009 17:07 GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings La sociedad remite información sobre la Junta General Ordinaria de Accionistas. Número de registro: 108868 15/05/2009 17:14 GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del primer trimestre de 2009 Número de registro: 108472 14/05/2009 18:18 GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. Composition of the board of directors La sociedad comunica la dimisión de José Manuel Campa Fernández como Consejero. Número de registro: 108443 Página 17 de 24 «...1617181920...»