REDEIA CORPORACION, S.A. «...4647484950...» Página 47 de 53 desde 01/07/1988 hasta 26/04/2017 22/11/2000 17:15 REDEIA CORPORACION, S.A. Other announcements Agencias de calificación de riesgos emiten calificaciones crediticias para Red Eléctrica de España, S.A.. Número de registro: 9265 17/11/2000 16:20 REDEIA CORPORACION, S.A. Other Price Sensitive Information Red Eléctrica de España ha constituido una nueva empresa de telecomunicaciones. Número de registro: 25639 17/11/2000 16:05 REDEIA CORPORACION, S.A. Other Price Sensitive Information Red Eléctrica de España comunica que con fecha 17 de noviembre se ha formalizado la escritura de constitución de la filial Red Electrica Telecomunicaciones, S.A.. Número de registro: 25638 02/11/2000 16:23 REDEIA CORPORACION, S.A. La demanda de energía eléctrica de octubre crece un 8% respecto al mismo periodo del año anterior. Número de registro: 9181 26/10/2000 16:17 REDEIA CORPORACION, S.A. Strategic agreements with third parties Acuerdo estratégico entre Red Eléctrica y Nortel Networks. Número de registro: 25403 25/10/2000 17:55 REDEIA CORPORACION, S.A. Interim financial information Red Eléctrica de España remite información correspondiente al tercer trimestre de 2000. Número de registro: 25385 25/10/2000 18:11 REDEIA CORPORACION, S.A. Information on P&L Red Eléctrica de España remite información sobre los resultados trimestrales. Número de registro: 9125 25/10/2000 18:07 REDEIA CORPORACION, S.A. Information on P&L Red Eléctrica de España remite información referente a los resultados del tercer trimestre de 2000. Número de registro: 9124 16/10/2000 18:47 REDEIA CORPORACION, S.A. Composition of the board of directors El Consejo de Administración de Red Eléctrica de España ha acordado designar como Consejero a D. Germán González del Valle Chávarri en representación del accionista Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. Número de registro: 25203 29/09/2000 12:49 REDEIA CORPORACION, S.A. Composition of the board of directors El Consejo de Administración de la sociedad ha aceptado la dimisión de un Consejero de la compañía. Número de registro: 25012 Página 47 de 53 «...4647484950...»