BODEGAS RIOJANAS, S.A. «12345...» Página 1 de 21 desde 01/07/1988 hasta 26/04/2017 26/04/2017 10:02 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Board of directors remuneration annual statement La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2016 Número de registro: 251134 26/04/2017 09:51 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Corporate governance annual report La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2016 Número de registro: 251133 28/02/2017 18:46 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2016 Número de registro: 248959 13/12/2016 14:03 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Composition of the board of directors Dimisión del Presidente del Consejo de Administración, Infazar, S.L., y nombramiento de Eladio Bezares Munilla como nuevo Presidente Número de registro: 245934 24/10/2016 18:58 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de 2016 Número de registro: 243949 21/09/2016 12:19 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Composition of the board of directors Cese de Inversiones Valencia Capital, S.A.U., como consejera de la Sociedad Número de registro: 242940 07/09/2016 19:29 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Transmissions and purchases of capital undertakings Adquisición de 498.262 acciones propias Número de registro: 242467 29/07/2016 16:29 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del primer semestre de 2016 Número de registro: 241603 16/06/2016 14:47 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Information on dividends Pago de dividendos Número de registro: 239828 16/06/2016 14:42 BODEGAS RIOJANAS, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings Acta de la Junta General Número de registro: 239825 Página 1 de 21 «12345...»