REDEIA CORPORACION, S.A. «...3637383940...» Página 39 de 53 desde 01/07/1988 hasta 26/04/2017 28/04/2003 10:37 REDEIA CORPORACION, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings. - Composition of the board of directors. - Composition of other management and supervisory bodies. - Other changes in bylaws La Sociedad remite acuerdos propuestos por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas. Número de registro: 41479 24/04/2003 10:18 REDEIA CORPORACION, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad comunica el nombramiento de D. José Riva Francos como Consejero Independiente de la Sociedad. Número de registro: 41431 24/04/2003 14:05 REDEIA CORPORACION, S.A. Strategic plans, profit forecasts and presentations La Sociedad remite información sobre el balance de la compañía correspondiente al año 2002 y estrategias para los próximos años. Número de registro: 14185 09/04/2003 12:00 REDEIA CORPORACION, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings. - Composition of the board of directors. - Composition of other management and supervisory bodies. - Other changes in bylaws La Sociedad remite texto íntegro de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A. a la Junta General de Accionistas. Número de registro: 41231 02/04/2003 13:58 REDEIA CORPORACION, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings La Sociedad remite Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 24/04/03 o el 25/04/03, en primera o segunda convocatoria. Número de registro: 41067 02/04/2003 14:21 REDEIA CORPORACION, S.A. Information on dividends El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas, pagar a las acciones con derecho a dividendo la cantidad bruta de 0,48 euros por acción. Número de registro: 14081 28/03/2003 10:13 REDEIA CORPORACION, S.A. Transactions and guarantees on assets La Sociedad comunica que con fecha 27/03/03 se ha formalizado el cierre de la adquisición por REE de la red de transporte de energía eléctrica titularidad de Endesa. Número de registro: 40922 27/03/2003 18:33 REDEIA CORPORACION, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad comunica el nombramiento de D. Enrique Lacalle Coll, como Consejero de Red Eléctrica de España, S.A. Número de registro: 40916 27/03/2003 18:15 REDEIA CORPORACION, S.A. Transactions and guarantees on assets REE comunica que con fecha 27/03/03 se ha formalizado el cierre de la adquisición por REE de la red de transporte de energía eléctrica titularidad de Unión Fenosa. Número de registro: 40914 Relacionado con 38277 del 14/11/2002 (17:35) 12/03/2003 17:37 REDEIA CORPORACION, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad comunica la dimisión de D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, como Consejero de Red Eléctrica de España, S.A., cargo que venía desempeñando hasta la fecha como Consejero Independiente. Número de registro: 40564 Página 39 de 53 «...3637383940...»