FUNESPAÑA, S.A. «12345...» Página 2 de 30 desde 01/07/1988 hasta 28/05/2015 14/11/2014 13:39 FUNESPAÑA, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de 2014 Número de registro: 214162 07/11/2014 11:45 FUNESPAÑA, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria el día 12 y 13 de diciembre, en primera o segunda convocatoria respectivamente. Número de registro: 213804 05/11/2014 17:24 FUNESPAÑA, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad informa de los acuerdos adoptados por unanimidad en el Consejo de Administración celebrado el 05.11.2014 Número de registro: 213741 29/08/2014 13:07 FUNESPAÑA, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del primer semestre de 2014 Número de registro: 210277 30/06/2014 18:27 FUNESPAÑA, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings La Sociedad remite los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de 26/06/2014 Número de registro: 207905 22/05/2014 17:38 FUNESPAÑA, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria el 26 y 27 de junio de 2014, en primera y segunda convocatoria respectivamente. Número de registro: 205979 15/05/2014 11:12 FUNESPAÑA, S.A. Board of directors remuneration annual statement La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2013 Número de registro: 205595 14/05/2014 16:31 FUNESPAÑA, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del primer trimestre de 2014 Número de registro: 205549 09/04/2014 16:55 FUNESPAÑA, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad informa del nombramiento como Consejero a Don Wenceslao Lamas Fernández. Número de registro: 203253 09/04/2014 13:12 FUNESPAÑA, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad informa que se ha producido el cese, por fallecimiento, del Consejero D. Wenceslao Lamas López, socio fundador de la compañía. Número de registro: 203237 Página 2 de 30 «12345...»