URBAR INGENIEROS, S.A. «12345...» Página 1 de 24 desde 01/07/1988 hasta 29/04/2017 29/04/2017 12:01 URBAR INGENIEROS, S.A. Board of directors remuneration annual statement La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2016 Número de registro: 251410 29/04/2017 11:48 URBAR INGENIEROS, S.A. Corporate governance annual report La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2016 Número de registro: 251409 01/03/2017 20:50 URBAR INGENIEROS, S.A. Others on business performance and financial information La Sociedad comunica hecho relevante relativo al informe financiero correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2016. Número de registro: 249076 28/02/2017 18:27 URBAR INGENIEROS, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2016 Número de registro: 248944 28/12/2016 19:39 URBAR INGENIEROS, S.A. Additional information on audited annual accounts La sociedad informa que ha remitido respuesta a la solicitud de información adicional en relación a las cuentas anuales de 2015 y la información intermedia de 2016 Número de registro: 246686 23/12/2016 13:19 URBAR INGENIEROS, S.A. Others on corporate transactions La sociedad ha alcanzado un acuerdo con Yakan XXI sobre los términos de la deuda que mantiene con el Grupo Urbar. Número de registro: 246439 29/11/2016 11:44 URBAR INGENIEROS, S.A. Composition of the board of directors Cambios en el consejo de administración: dimisión y nombramiento de consejeros por cooptación. Composición de comisiones. Número de registro: 245455 14/11/2016 09:36 URBAR INGENIEROS, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de 2016 Número de registro: 244696 07/11/2016 17:12 URBAR INGENIEROS, S.A. Composition of other management and supervisory bodies El Consejo de Administración de la Sociedad ha tomado conocimiento de la baja voluntaria causada por Don Pedro Benito Capdevilla en el ejercicio de sus funciones como Director General de la Sociedad y de las filiales integrantes del Grupo Urbar, con efectos del 27 de octubre de 2016. Número de registro: 244496 14/09/2016 10:43 URBAR INGENIEROS, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad comunica el nombramiento de Consejero Delegado Número de registro: 242688 Página 1 de 24 «12345...»