KUTXABANK, S.A «12345...» Página 3 de 7 desde 01/07/1988 hasta 30/06/2016 01/12/2014 13:11 KUTXABANK, S.A Information on P&L Kutxabank. Información sobre los resultados del tercer trimestre del ejercicio 2014 Número de registro: 214862 28/11/2014 11:05 KUTXABANK, S.A Composition of the board of directors. - Others about corporate governance Modificación de los Estatutos Sociales. Nueva estructura de Comisiones Delegadas del Consejo de Administración. Designación de nuevo consejero y Presidente del Consejo de Administración. Designación de Consejero Coordinador Número de registro: 214666 27/11/2014 11:56 KUTXABANK, S.A Composition of the board of directors Comunicación recibida del accionista mayoritario de la Entidad, esto es, Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, sobre la composición del Consejo de Administración de la Entidad Número de registro: 214622 27/11/2014 10:38 KUTXABANK, S.A Composition of the board of directors Dimisión Consejero - Presidente Consejo de Administración Número de registro: 214616 26/10/2014 12:43 KUTXABANK, S.A Others on business performance and financial information Resultados de Kutxabank en las pruebas de resistencia del sector bancario europeo Número de registro: 212920 29/08/2014 09:44 KUTXABANK, S.A Information on P&L Kutxabank. Información sobre resultados del primer semestre del ejercicio 2014 Número de registro: 210265 29/08/2014 09:25 KUTXABANK, S.A Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del primer semestre de 2014 Número de registro: 210263 29/05/2014 13:35 KUTXABANK, S.A Information on P&L Kutxabank. Información sobre resultados del primer trimestre del ejercicio 2014. Número de registro: 206466 27/03/2014 17:09 KUTXABANK, S.A Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2013 Número de registro: 202616 27/03/2014 14:01 KUTXABANK, S.A Composition of the board of directors Designación de D. Carlos Aguirre Arana como nuevo miembro del Consejo de Administración en sustitución de D. Luis Fernando Zayas Satrústegui. Número de registro: 202604 Página 3 de 7 «12345...»