INVERFIATC, S.A. «12345...» Página 5 de 17 desde 01/07/1988 hasta 30/11/2015 26/04/2012 13:39 INVERFIATC, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings La sociedad comunicado la convocatoria de Junta General Ordinaria que incorpora el informe de los elementos contemplados en el artículo 116 bis de la Ley de Mercado de Valores. Número de registro: 162379 Relacionado con 165904 del 01/06/2012 (12:54) 24/04/2012 12:56 INVERFIATC, S.A. Corporate governance annual report La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2011 Número de registro: 162111 13/04/2012 11:26 INVERFIATC, S.A. Transmissions and purchases of capital undertakings La sociedad comunica en su calidad de socio único de Residencial Cugat Natura, S.L. que ha procedido a ampliar el capital social de esta sociedad mediante aportación dineraria. Número de registro: 161521 29/02/2012 18:03 INVERFIATC, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2011 Número de registro: 159411 10/02/2012 09:54 INVERFIATC, S.A. Others on corporate transactions La sociedad informa acerca del Compromiso de Inversión y Reestructuración accionarial de la participada Grupo Forcimsa Número de registro: 157765 09/01/2012 11:50 INVERFIATC, S.A. Transmissions and purchases of capital undertakings La sociedad comunica que en su calidad de socio único de Residencial Cugat Natura, S.L., ha procedido a ampliar el capital social de esta sociedad mediante aportación dineraria. Número de registro: 156196 05/01/2012 11:22 INVERFIATC, S.A. Transactions and guarantees on assets La sociedad informa sobre la venta de rama de actividad de GENARS, S.L., sociedad totalmente participada. Número de registro: 156120 02/12/2011 11:44 INVERFIATC, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad comunica la renuncia a su cargo del Consejero D. Xavier Baulíes Amorós Número de registro: 154250 11/11/2011 09:27 INVERFIATC, S.A. Composition of other management and supervisory bodies La sociedad informa del cese de la Sra. Pascual como Presidenta del Comité de Auditoria y del nombramiento del Sr. Linhard, asi como del nombramiento de la entidad FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, como Secretario. Número de registro: 153157 10/11/2011 11:09 INVERFIATC, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de 2011 Número de registro: 153088 Página 5 de 17 «12345...»