AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. «...1617181920...» Página 17 de 45 desde 01/07/1988 hasta 27/09/2024 10/02/2015 17:06 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. Increases and decreases of share capital Admisión a negociación de las acciones nuevas Número de registro: 218456 05/02/2015 16:56 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. Increases and decreases of share capital Inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos relativos al aumento de capital Número de registro: 218345 30/01/2015 17:55 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. Increases and decreases of share capital Resultado de la suscripción de la ampliación de capital acordada el 23 octubre 2014 Número de registro: 218026 16/01/2015 13:51 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. Increases and decreases of share capital resultado de la suscripción de la ampliación de capital acordada el 23 octubre 2014. Número de registro: 217343 09/12/2014 08:45 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. Increases and decreases of share capital Apertura del periodo de suscripción preferente Número de registro: 215109 25/11/2014 20:29 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. Increases and decreases of share capital Respuesta al requerimiento de la CNMV de registro de salida 2014159196. Número de registro: 214568 Relacionado con 214540 del 25/11/2014 (13:37) 25/11/2014 13:37 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. Increases and decreases of share capital Compromiso irrevocable de suscripción de acciones adicionales Número de registro: 214540 Relacionado con 212861 del 23/10/2014 (19:39) 24/11/2014 17:53 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. Increases and decreases of share capital Incorporación a los Registros de la CNMV de la modificación del valor nominal unitario (nuevo: 0,137 €) de la totalidad de acciones emitidas por la sociedad. Número de registro: 214476 24/11/2014 17:50 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. Composition of the board of directors. - Composition of other management and supervisory bodies Dimisión como consejero de D. Ladislao de Arriba Álvarez y nombramiento de Reverter 17 SL (D. Luis Solera Gutiérrez) para sustituirle en el comité de auditoría. Número de registro: 214473 12/11/2014 18:54 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de 2014 Número de registro: 214003 Página 17 de 45 «...1617181920...»