URBAR INGENIEROS, S.A. «...262728» Página 27 de 28 desde 01/07/1988 hasta 24/09/2024 18/06/2002 16:53 URBAR INGENIEROS, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings La Sociedad remite acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas. Número de registro: 36083 16/05/2002 15:55 URBAR INGENIEROS, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings El Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 5/06/02, en primera convocatoria y el día 6/06/02 en segunda convocatoria. Número de registro: 35228 08/04/2002 13:03 URBAR INGENIEROS, S.A. Other Price Sensitive Information La compañía comunica que la nueva sociedad de contrapartida es Urquijo Bolsa y Valores, SVB. Número de registro: 34497 01/04/2002 12:39 URBAR INGENIEROS, S.A. Other Price Sensitive Information La sociedad comunica que la inversión que se realizará en la planta de residuos de Palma de Mallorca se ejecutará en el año 2002, complementado así la información del hecho relevante publicado el 4/02/02. Número de registro: 34303 Relacionado con 33271 del 04/02/2002 (16:13) 04/02/2002 16:13 URBAR INGENIEROS, S.A. Other Price Sensitive Information La sociedad comunica que Metrocompost, S.A., sociedad filial, ha sido adjudicataria para el suministro del equipo de Túneles de Maduración para la planta de residuos de Palma de Mallorca, por un importe de 4.507.590 euros. Número de registro: 33271 Relacionado con 34303 del 01/04/2002 (12:39) 24/01/2002 18:03 URBAR INGENIEROS, S.A. Others about corporate governance El Consejo de Administración de Urbar, reunido el día 22/01/02, aprueba el Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas a los Mercados de Valores. Dicho Reglamento se encuentra en los Registros Oficiales de la CNMV. Número de registro: 33142 03/01/2002 17:54 URBAR INGENIEROS, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings La Sociedad comunica los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día 27 de abril de 2001. Número de registro: 32774 02/01/2002 10:47 URBAR INGENIEROS, S.A. Composition of the board of directors La Sociedad comunica la dimisión del Consejero D. Pablo Gabriel Guelman Guitman, con efecto a contar desde el día 28/12/01. Número de registro: 32726 17/10/2000 16:05 URBAR INGENIEROS, S.A. Transactions and guarantees on assets La sociedad comunica que ha suscrito la totalidad de las acciones emitidas en la ampliación de capital de Metrocompost. Número de registro: 25236 22/07/1999 12:52 URBAR INGENIEROS, S.A. Announcements and resolutions of general shareholders meetings Urbar Ingenieros, S.A. anuncia los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 17/05/99. Entre otros se encuentran ampliar el capital social y redenominar el nominal de las acciones en euros. Número de registro: 18583 Página 27 de 28 «...262728»