FUNESPAÑA, S.A. «...1112131415...» Página 14 de 36 desde 01/07/1988 hasta 27/09/2024 20/10/2011 12:33 FUNESPAÑA, S.A. Otros sobre operaciones corporativas La Sociedad remite información de formalización de Contrato de Compraventa entre la Mercantil EUROPEA DE FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. y el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BILBAO. Número de registro: 151952 31/08/2011 13:13 FUNESPAÑA, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del primer semestre de 2011 Número de registro: 149580 20/06/2011 14:02 FUNESPAÑA, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales La Sociedad remite acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas del 17/06/2011. Número de registro: 145904 16/06/2011 18:10 FUNESPAÑA, S.A. Otros sobre operaciones corporativas La sociedad remite información de aclaración respecto del Contrato de Accionistas suscrito entre MAPFRE FAMILIAR yJuan Antonio Valdivia Gerada en su propio y derecho y en el de Ángel Valdivia Gerada, Wenceslao Lamas López y Wenceslao Lamas Fernández Número de registro: 145802 Relacionado con 144733 del 31/05/2011 (19:18) 31/05/2011 19:18 FUNESPAÑA, S.A. Pactos parasociales o que supongan cambio de control La Sociedad remite información sobre la suscripción de los pactos parasociales en relación con la sociedad Funespaña, S.A. Número de registro: 144733 Relacionado con 145802 del 16/06/2011 (18:10) 16/05/2011 10:41 FUNESPAÑA, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria el día 17 o el 18 de Junio de 2011, en primera o segunda convocatoria respectivamente. Número de registro: 144025 13/05/2011 10:11 FUNESPAÑA, S.A. Información financiera intermedia La sociedad remite información sobre los resultados del primer trimestre de 2011 Número de registro: 143894 10/05/2011 12:30 FUNESPAÑA, S.A. Composición del consejo de administración La Sociedad informa del nombramiento por Cooptación del nuevo Consejero Don Alberto Ortíz Jover. Número de registro: 143666 10/05/2011 11:53 FUNESPAÑA, S.A. Composición del consejo de administración La Sociedad informa de la dimisión como miembro del Consejo de Administración de Don Manuel Esteve Garriga Número de registro: 143663 29/04/2011 09:21 FUNESPAÑA, S.A. Otros sobre operaciones corporativas La Sociedad remite información de formalización de compraventa de un inmueble solar, en la ubicación de Rincón de la Victoria (Malaga), en la que se ubicará un Complejo Funerario. Número de registro: 143010 Página 14 de 36 «...1112131415...»